कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए Multiplication Tricks

कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए Multiplication Tricks



Mathematics table को याद करना इतना  कठिन नहीं है, कुछ ट्रिक्स और प्रैक्टिस की मदद से आप आसानी से टेबल याद की जा सकती है और उससे अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा सकते हैं.  विभिन्न बैंकिंग परीक्षाओं के प्रश्नों को हल करने के लिए कैलकुलेशन स्पीड इम्प्रूव करना बहुत जरुरी है. सरलीकरण और अनुमान के लिए  बेहतर स्पीड important है. इसकी मदद से आप सबसे अधिक समय लेने वाले प्रश्न जैसे DI को कम समय में आसानी से solve करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं.   multiplication में आपका सबसे अधिक समय बर्बाद होता है, इस लिए हम आपकी मदद के लिए यहाँ multiplication ट्रिक्स ले कर आये हैं.


Coronavirus Case Count in India Success Story Different Types of Bank Loans in India SBI PO Prime 2020 Online Test Series

single-digit numbers के लिए टेबल शीट:

टेबल को सीखने के लिए यह सबसे पुरानी और बेहतर ट्रिक है. हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को यह ट्रिक उबाऊ लगे, फिर भी यह बेस्ट तकनीकी हो सकती है, क्योंकि यह bigger calculations और problems को आसानी से हल करने में मदद मिलती है. इस टेबल की मदद से multiplication आप सेकंड के भीतर कर सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल प्रश्नों को चंद सेकंड के भीतर solve कर सकते हैं. single-digit multiplication के लिए नीचे दिए गए 9 * 9 वर्ग के बॉक्स पर एक नज़र डालें

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 4 6 8 10 12 14 16 18
3 6 9 12 15 18 21 24 27
4 8 12 16 20 24 28 32 36
5 10 15 20 25 30 35 40 45
6 12 18 24 30 36 42 48 54
7 14 21 28 35 42 49 56 63
8 16 24 32 40 48 54 64 72
9 18 27 36 45 54 63 72 81

दो-अंकीय संख्याओं और एक-अंकीय संख्याओं का गुणा (Multiplication of two-digit numbers and one-digit numbers):

double-digit और single-digit numbers का गुणा करने में अगर आपको problem हो रही है तो आप नीचे दिए गए उदहारण की मदद से इसे याद रखने का बेहतर तरीका सीख सकते हैं -


Let us try 15 X 8
  1. Multiply one-digit number with 10, i.e. 8 X 10 which equals 80
  2. Now multiple unit digit of the double-digit number by the one-digit number, i.e. 5 X 8 which equals 40. 
  3. Now add the results of point A and B, i.e. 80+40= 120
  4. The answer to 15X8=120


Coronavirus Case Count Consumer Price Index - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक:  ये हैं Lockdown के दौरान स्टूडेंट्स के लिए Creative Things भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची (List of Public Sector Banks)
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यूपीपीसीएस 2020 का नोटिफिशन ऐसे improve करें Spoken English and Writing skills क्या है Dividend और यह कितने प्रकार का होता है?


 दो अंकों की संख्या के साथ दो अंकों का गुणा (Multiplication of two-digit with two-digit numbers) 

दो-अंकीय संख्याओं को गुणा करना कई स्टूडेंट्स को परेशान कर सकता है, इसके लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना चाहिए:


Let’s try it with 19 X 15
  1. Choose any one number from the two given above, and multiply it by 10, i.e. 19X10=190
  2. Now multiple unit digit of the other number with 10, i.e. 5X10=50
  3. Multiple unit digits of both numbers, i.e. 9X5=45
  4. Sum values of all three points A, B, and C= 190+50+45=285
  5. The answer to 19X15=285

Base Method Near 100

a) When both number Greater than 100
Eg1. 110*115
Step 1- multiplication of 15*10=150
Step 2- cross addition – 110+15 or 115+10= 125
Step 3- base is 100 multiplying the step 2 by 100= 12500
step 4- add step 1 and step 3= 12500+150= 12650


b) When both number less than 100
Eg2. 93*98
Step1-Multiplication of (-2*-7)= +14
Step2 -Now add (-2) to 93 or (-7) to 98= 91
Step3- step 2*100= 9100{as Base is 100}
Step4- 9100+14= 9114


c) When one number greater than 100 and other is less than 100
Eg3. 95*105
Step1-Multiplication of (-5*5)= -025
Step2 -Now add (5) to 95 or (-5) to 105= 100
Step3- step 2*100= { Base is 100}
Step4- 10000-25=9975


आप इन ट्रिक्स का अभ्यास करके खुद को बेहतर बना सकते है और आप अन्य examples की मदद से स्वयं प्रयास करें. Quarantine का यह समय आपके लिए golden chance है. multiplication के more accurate उत्तर प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास करना बहुत आवश्यक है.

Click Here to Register for Bank Exams 2020 Preparation Material